Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1999-06-28 fjernes Navne: MARIAGER INDUSTRI- OG HANDELSSELSKAB BYGNINGSKOMPONENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogmosevej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 fjernes Revisor: Reg. revisor Bent Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri, agentur, invest- ering samt hermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Vedtægter: 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Direktion: Annie Elise Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogmosevej 41, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Direktion: Annie Elise Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Navne: MARIAGER INDUSTRI- OG HANDELSSELSKAB BYGNINGSKOMPONENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bent Frederiksen, Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)