Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2006-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nationernes Alle 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Frederik Christian Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Direktion: Henrik Frederik Christian Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-02 fjernes Navne: O.K.K. ApS HELSINGØR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-14 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 fjernes Revisor: REVISORHUSET NORDSJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Revisor: REVISORHUSET NORDSJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Revisor: Charlotte Kure Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Navne: O.K.K. ApS HELSINGØR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-27 fjernes Navne: SPECIALLÆGESELSKABET O.K.K. ApS HELSINGØR (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-28 tilføjes Revisor: Charlotte Kure Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Vedtægter: 2001-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Birgitte Krogsgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nationernes Alle 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 50, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-28 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Krogsgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Bestyrelse: Steen Bechgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S, MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS, FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-15 fjernes Revisor: Rekvisionsfirmaet Preben Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-24 tilføjes Navne: SPECIALLÆGESELSKABET O.K.K. ApS HELSINGØR (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-23 fjernes Navne: O.K.K. ApS HELSINGØR (ORTOPÆD KIRURGISK KLINIK) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-23 fjernes Bestyrelse: Birgitte Krogsgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Navne: O.K.K. ApS HELSINGØR (ORTOPÆD KIRURGISK KLINIK) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-23 fjernes Navne: ENTERVISION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-23 fjernes Direktion: Birgitte Krogsgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 tilføjes Navne: ENTERVISION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-07 fjernes Navne: NYHEDSBUREAU FOR LOKALAVISER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-07 fjernes Binavne: LOKALAVISERNES NYHEDSBUREAU (LNB) OG LNB-BØGER ApS, INSTITUT FOR KONJUKTURANALYSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 fjernes Direktion: Jørn Thulstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-07 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 fjernes Revisor: Haarløv Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebær Alle 50, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-31 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Krogsgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Binavne: LOKALAVISERNES NYHEDSBUREAU (LNB) OG LNB-BØGER ApS, INSTITUT FOR KONJUKTURANALYSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Direktion: Jørn Thulstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-31 tilføjes Navne: NYHEDSBUREAU FOR LOKALAVISER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Revisor: Haarløv Revision ApS, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, Rekvisionsfirmaet Preben Larsen, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)