Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Snellemark 45, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-04-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Legale ejere: KJELD ERIKSEN ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Navne: KJELD ERIKSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Reelle ejere: Kjeld Lundgren Vestergaard Eriksen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Kjeld Lundgren Vestergaard Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-10-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-10-31 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-21 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-28 tilføjes Direktion: Kjeld Lundgren Vestergaard Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2004-09-28 fjernes Direktion: Leif Woldsen Fischer Fannikke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje fast ejendom. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2004-09-27 tilføjes Navne: KJELD ERIKSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2004-09-26 fjernes Navne: INGLE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2004-09-27 tilføjes Vedtægter: 2004-09-27 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snellemark 45, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Snellemark 45, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-02-27 tilføjes Navne: INGLE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-26 fjernes Navne: LEIF FANNIKKE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-11 tilføjes Legale ejere: KJELD ERIKSEN ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1998-12-11 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Lundgren Vestergaard Eriksen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1998-12-02 tilføjes Navne: LEIF FANNIKKE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-01 fjernes Navne: LEIF FANNIKKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1991-09-03 fjernes Revisor: Øens Revison I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snellemark 45, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-30 tilføjes Direktion: Leif Woldsen Fischer Fannikke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-04-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1976-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-01-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1976-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-30 tilføjes Navne: LEIF FANNIKKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1976-06-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1976-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 1976-06-30 tilføjes Revisor: Øens Revison I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 1976-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-14)