Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hagen Rønnow Lynnerup | 21.12.1976 | 06.07.1993 | direktion |
Klaus Thorleifsson | 21.12.1976 | 02.11.1990 | direktion |
Helmer Hanssen Høgstad | 21.12.1976 | 13.04.1988 | direktion |
Kurt Mogens Petersen | 21.12.1976 | 13.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Flink | 21.12.1976 | 06.07.1993 | bestyrelse |
Søren Hagen Rønnow Lynnerup | 21.12.1976 | 06.07.1993 | bestyrelse |
Helmer Hanssen Høgstad | 21.12.1976 | 06.07.1993 | bestyrelse |
Klaus Thorleifsson | 21.12.1976 | 26.05.1993 | bestyrelse |
Jørgen Ulrik Grønborg | 21.12.1976 | 02.04.1990 | bestyrelse |
Klaus Thorleifsson | 21.12.1976 | 02.04.1990 | bestyrelse |
Kurt Mogens Petersen | 21.12.1976 | 02.04.1990 | bestyrelse |