Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-03-01 fjernes Binavne: ÅRSLEV STOR KRO ApS, AARHUS KURSUS- OG KONGRESCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 fjernes Navne: AARSLEV KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 fjernes Bestyrelse: Jørn Meineche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 fjernes Direktion: Hakon Bjørn Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurations- virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Vedtægter: 1988-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Bestyrelse: Jørn Meineche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Binavne: ÅRSLEV STOR KRO ApS, AARHUS KURSUS- OG KONGRESCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Direktion: Hakon Bjørn Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Navne: AARSLEV KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)