Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henry Poul Larsen(virk.: 14) | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % | 28,57 % |
Kaj Nygaard Kristensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Simonsen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorit Ellen Bagge Pilegaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bernt Juhl Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ejler Vilhelm Nielsen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Gronø(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Fisker Parsborg(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Bjerre-Nielsen(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,23 % |
Rasmus Christian Jørgensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Hans Henning Petersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaj Halgren Madsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Olsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henning Vognstrup(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Verner Andersen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Nikolaj Lund(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Valeur(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 16,67 % | 25,00 % |
Jørn Melchior Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Lindboe(virk.: 36) | 22,86 % | 25,71 % | 25,71 % | 34,29 % |
Ib Nordlund Jensen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Wolmer Møller(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Lauge Faurschou Schmidt(virk.: 98) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Toft Simonsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Lund Larsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Salima Benali(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,31 % | 4,64 % | 4,97 % | 7,93 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bernt Juhl Pedersen | 03.10.2024 | |
Kaj Nygaard Kristensen | ||
Ejler Vilhelm Nielsen | ||
Kaj Halgren Madsen | ||
Hans Henning Petersen | ||
Marianne Simonsen | 01.01.2007 | C.F.Holbechs Vej 7, 2800 Kongens Lyngby |
John Nikolaj Lund | 01.01.2007 | Hannesborgvej 86, 5540 Ullerslev |
Henrik Bjerre-Nielsen | ||
Jesper Lund Larsen | 01.01.2007 | Savværksvej 9A, 4200 Slagelse |
Vibeke Fisker Parsborg | 01.01.2007 | Silkeborgvej 25, 4200 Slagelse |
Dorit Ellen Bagge Pilegaard | ||
Thomas Lindboe | 01.01.2008 | Lindebjærgvej 9, 4180 Sorø |
John Valeur | 20.10.2011 | Barupvejen 13, 4660 Store Heddinge |
Salima Benali | 30.03.2012 | C.T. Barfoeds Vej 6, 2000 Frederiksberg |
Ib Nordlund Jensen | ||
Jens Verner Andersen | 18.02.2013 | Drosselvej 52, 2000 Frederiksberg |
Henning Vognstrup | 12.02.2016 | Spanggårdsvej 8, 7700 Thisted |
Wolmer Møller | ||
Jørn Melchior Nielsen | 01.12.2016 | Engsnarreskellet 5, 4220 Korsør |
Lise Gronø | 04.12.2017 | Vingårds Alle 65, 2900 Hellerup |
John Olsen | ||
Jens Toft Simonsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FORENINGEN VESTSJÆLLANDS MILJØ- OG ENERGI KONTOR | 10488273 | Aktiv | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Psykolog Jeppe Lopes-Olesen | 31532841 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Løvegade 63, 4200 Slagelse | Løvegade 63, 4200 Slagelse |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 31.05.2017 og angivet som gældende fra 16.10.2015 (593 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ANDELSKASSEN HADERUP A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN HADSUND A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN HIMMERLAND A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN HOLSTEBRO A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN HØRUPHAV A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN LØGSTRUP A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN MERKUR | 24255689 |
ANDELSKASSEN MIDTFYN A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN MIDTJYLLAND A/S | 31843219 |
ANDELSKASSEN MIDTTHY A/S | 31843219 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henry Poul Larsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Kaj Nygaard Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marianne Simonsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Dorit Ellen Bagge Pilegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bernt Juhl Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ejler Vilhelm Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lise Gronø(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vibeke Fisker Parsborg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Henrik Bjerre-Nielsen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Rasmus Christian Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hans Henning Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kaj Halgren Madsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Olsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Henning Vognstrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jens Verner Andersen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
John Nikolaj Lund(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
John Valeur(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Jørn Melchior Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Thomas Lindboe(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 |
Ib Nordlund Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wolmer Møller(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lauge Faurschou Schmidt(virk.: 98) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 52 | 23 | 2 |
Jens Toft Simonsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jesper Lund Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Salima Benali(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 0 % | 25 % | 33 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henry Poul Larsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 3 | 4 | 1 |
Kaj Nygaard Kristensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marianne Simonsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 0 | 0 | 0 |
Dorit Ellen Bagge Pilegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernt Juhl Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ejler Vilhelm Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 0 | 1 |
Lise Gronø(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 2 | 0 | 0 |
Vibeke Fisker Parsborg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Henrik Bjerre-Nielsen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 1 | 0 | 0 |
Rasmus Christian Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hans Henning Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kaj Halgren Madsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Olsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 0 |
Henning Vognstrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jens Verner Andersen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 13 | 1 | 0 |
John Nikolaj Lund(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 7 | 1 | 6 |
John Valeur(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 2 | 2 | 1 |
Jørn Melchior Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Lindboe(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 19 | 5 | 22 |
Ib Nordlund Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 1 |
Wolmer Møller(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 3 |
Lauge Faurschou Schmidt(virk.: 98) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 2 | 92 |
Jens Toft Simonsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jesper Lund Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Salima Benali(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 176 | 64 | 25 | 130 |
Pct. | 45 % | 16 % | 6 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |