Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Torpe | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gemmer | 14.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Arnold Kierulff | 16.11.1984 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Thiirmann Thomsen | 14.08.2003 | 05.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Harald Neven Jepsen | 16.11.1984 | 14.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Kjeldsen | 16.11.1984 | 14.08.2003 | bestyrelsesmedlem |