Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Højgårdsvej 4, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 fjernes Navne: CHANG1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Jens Vensild (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Navne: CHANG1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 fjernes Navne: VENSILD TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Vedtægter: 2006-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 fjernes Binavne: VENSILD ART ApS, VENSILD AQUACULTURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-16 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-16 fjernes Revisor: NANOQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Revisor: NANOQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 fjernes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Revisor: RHB INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Revisor: Henning Bernhard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Torben Hare (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Navne: VENSILD TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-06 fjernes Navne: ANALYSE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-06 fjernes Direktion: Peter Janns (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsvej 4, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-04 tilføjes Binavne: VENSILD ART ApS, VENSILD AQUACULTURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Direktion: Peter Janns (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-04 tilføjes Navne: ANALYSE INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Torben Hare, Henning Bernhard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)