Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-05-03 fjernes Binavne: ASSERBOHUSET AF 1.3.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-03 fjernes Navne: ASSERBO BYGGEINDUSTRI AF 1/3 1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommervej 4, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-21 fjernes Direktion: Carsten Nordahl Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, produktions- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-14 tilføjes Vedtægter: 1986-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommervej 4, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Binavne: ASSERBOHUSET AF 1.3.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Direktion: Carsten Nordahl Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Navne: ASSERBO BYGGEINDUSTRI AF 1/3 1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)