Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-07-16 fjernes Navne: ÅGE ESPERSEN & SØN, HANDEL OG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Svansøvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Direktion: Erik Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svansøvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Direktion: Erik Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel samt at foretage finansiering og kapitalanlæg og herunder at eje aktie- kapital i Åge Espersen & Søn A/S, Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Navne: ÅGE ESPERSEN & SØN, HANDEL OG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Vedtægter: 1985-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)