Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Rønn Andreasen | 30.10.2023 | direktør |
Lars Winkel Andreasen | 01.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Stausholm Andreasen | 31.10.1985 | 01.08.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nadia Winkel Andreasen | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mette Rønn Andreasen | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Rønn Pedersen | 03.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Winkel Andreasen | 03.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peter Wisbech Christensen | 31.10.1985 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Buch Kjærgaard | 11.10.2004 | 30.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bundgaard | 11.10.2004 | 12.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peder Stausholm Andreasen | 31.10.1985 | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Søndergaard Andreasen | 31.10.1985 | 03.11.2011 | bestyrelsesmedlem |