Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Legale ejere: B. U. Invest Holding ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 fjernes Legale ejere: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-11 fjernes Reelle ejere: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2014-01-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2014-01-03 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2009-10-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2012-11-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 120, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2003-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanielunden 58, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 fjernes Revisor: JUL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1997-12-03 tilføjes Revisor: JUL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR ARNOLD MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med værdipapirer og fast ejendom og denne i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Vedtægter: 1996-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanielunden 58, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Direktion: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Navne: B. U. INVEST ESBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Uldahl Klingenberg Pedersen (offentliggjort 2018-11-16)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REGISTRERET REVISOR ARNOLD MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)