Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-02-22 fjernes Navne: DANSK SIGARANT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søagervej 21, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Direktion: Ole Bent Happel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Revisor: Mogens Roald Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-16 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-16 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 fjernes Revisor: Jørgen Schiøtt-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søagervej 21, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Direktion: Ole Bent Happel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Navne: DANSK SIGARANT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Revisor: Jørgen Schiøtt-Andersen, Mogens Roald Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Vedtægter: 1985-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)