Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 25.11.1997 | 25.11.1997 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 22.09.1997 | 24.11.1997 |
NORMAL | 23.10.1985 | 21.09.1997 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Reg. revisor Bjarne Leth | 23.10.1985 | 21.03.1997 |
Børge Olesen. | 23.10.1985 | 06.06.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SØGAARD INVEST AF 1985 ApS | 23.10.1985 | 26.11.1997 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 09.12.1985 | 25.11.1997 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.