Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stærmosegårdsvej 30, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 fjernes Navne: GADE EBBESEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Kim Engel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 fjernes Direktion: Lars Bo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stærmosegårdsvej 30, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stærmosegårdsvej 44, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Kim Engel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Lars Bo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er en gros handel med færdselstavler, afspærringsmateriel til gader og veje samt salg af redskaber og værktøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Vedtægter: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Direktion: Orla Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-31 fjernes Direktion: Ove Dam-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-19 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-19 fjernes Bestyrelse: Erling Vestbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-19 tilføjes Direktion: Ove Dam-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-30 fjernes Direktion: Erling Vestbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Direktion: Gerda Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Bestyrelse: Gerda Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stærmosegårdsvej 44, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-26 tilføjes Bestyrelse: Gerda Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Direktion: Gerda Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-26 tilføjes Navne: GADE EBBESEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)