Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-03-03 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. OKTOBER 1973 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 131, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Revisor: Bettina Adelskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 fjernes Bestyrelse: Chang Nikolaj Kern Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-16 fjernes Direktion: Aage Hansen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 tilføjes Vedtægter: 1992-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-17 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET AF 1. OKTOBER 1973 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1536 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Bestyrelse: Irene Hyttel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Direktion: Jan Hyttel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1536 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Navne: AEC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Scharling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Binavne: ADVANCED ENVIRONMENT CONTROL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 131, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Scharling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Binavne: ADVANCED ENVIRONMENT CONTROL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Direktion: Jan Hyttel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Navne: AEC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bettina Adelskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)