Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Kristiansen | 10.10.1985 | 11.05.1992 | direktion |
Steen Jensen | 10.10.1985 | 03.03.1989 | direktion |
Jørgen Rudolf Olsen | 10.10.1985 | 01.12.1987 | direktion |
Eigild Bødker Christensen | 10.10.1985 | 01.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Kristiansen | 10.10.1985 | 24.01.1992 | bestyrelse |
Erik Overlade Christensen | 10.10.1985 | 24.01.1992 | bestyrelse |
Ole Kresten Aagaard Nielsen | 10.10.1985 | 24.01.1992 | bestyrelse |
Steen Jensen | 10.10.1985 | 03.03.1989 | bestyrelse |
Jørgen Rahbek | 10.10.1985 | 08.07.1988 | bestyrelse |
Eigild Bødker Christensen | 10.10.1985 | 01.12.1987 | bestyrelse |