Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2000-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Stevns Multi Ships II. (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: PARTREDERIET STEVNS MULTI SHIPS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2004-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Stevns Enterprise. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2005-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Stevns Bugser. (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2005-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Grete Stevns. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2008-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Partrederiet Birgitte Stevns. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2008-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partsrederiet Helle Stevns. (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Partsrederiet Lone Stevns. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2009-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rederiet Stevns I/S. (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2010-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LAFO INVEST ApS. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET STEVNS ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STEVNS BROKER P/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-04 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-04 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2005-11-24 tilføjes Legale ejere: Birgitte Krogsgaard Danø (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2005-11-14 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Krogsgaard Danø (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2005-09-02 tilføjes Bestyrelse: Soon Kristine Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 fjernes Bestyrelse: Steen Skov Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2005-09-02 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, købe og sælge intellektuelle ydelser samt på begavet vis at anbringe sine midler, således at de på langt sigt skaber størst mulig velstand hos selskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Navne: SKAARUPSUND A/S (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Vedtægter: 2003-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-11-24)
Den 2003-10-31 fjernes Navne: SKAARUPSUND ApS (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2003-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2001-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skårup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Navne: SKAARUPSUND ApS (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2001-12-03 fjernes Navne: DADALEDECO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-24 tilføjes Bestyrelse: Steen Skov Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Schjerning Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Bestyrelse: Gorm Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Steen Bechgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Direktion: Birgitte Krogsgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Direktion: Steen Bechgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Bestyrelse: Steen Bechgaard Danø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Direktion: Steen Bechgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 fjernes Bestyrelse: Thor Anders Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 fjernes Revisor: Per Otto Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-15 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Robert Lefevre Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-10 tilføjes Bestyrelse: Thor Anders Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Direktion: Steen Bechgaard Danø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden kontorservice (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-10 tilføjes Navne: DADALEDECO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Robert Lefevre Sørensen, Per Otto Bech, FASBAG HOLDING ApS, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)