Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Holm | 20.09.1985 | 08.10.1993 | direktion |
Keld Skærbæk Nielsen | 20.09.1985 | 29.09.1992 | direktion |
Arne Ernst Jørgensen | 20.09.1985 | 07.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Ernst Jørgensen | 20.09.1985 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Johannes Bang Nørgaard | 20.09.1985 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Hans Kurt Jensen | 20.09.1985 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Durmetru Christian Tupa | 20.09.1985 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Kaj Holm | 20.09.1985 | 08.10.1993 | bestyrelse |
Michael Bech | 20.09.1985 | 29.09.1992 | bestyrelse |
Keld Skærbæk Nielsen | 20.09.1985 | 29.09.1992 | bestyrelse |