Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Nielsen | 20.09.1985 | 29.11.2002 | direktion |
Jørn Stenkjær | 20.09.1985 | 02.09.1993 | direktion |
Peter Ellegaard | 20.09.1985 | 27.04.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Foldschack | 20.09.1985 | 07.10.2003 | bestyrelse |
Lars Koefoed Jørgensen | 20.09.1985 | 07.10.2003 | bestyrelse |
Jens Jørgen Nielsen | 20.09.1985 | 29.11.2002 | bestyrelse |
Jørn Stenkjær | 20.09.1985 | 02.09.1993 | bestyrelse |
Knud Foldschack | 20.09.1985 | 27.04.1990 | bestyrelse |
Ole Leinikka Dall | 20.09.1985 | 27.04.1990 | bestyrelse |
Birgitte Saviera | 20.09.1985 | 27.04.1990 | bestyrelse |
Torben Hansen | 20.09.1985 | 27.04.1990 | bestyrelse |