Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Friis Henningsen | 13.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Friis-Pedersen | 20.09.1985 | 13.05.2015 | direktion |
Finn Jensen | 20.09.1985 | 15.03.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Friis Henningsen | 25.06.2002 | bestyrelse |
Torben Friis-Pedersen | 20.09.1985 | bestyrelse |
Inger Friis-Pedersen | 20.09.1985 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frands Peder Kristian Pedersen | 01.12.1995 | 30.06.2002 | bestyrelse |
Benta Væring Jensen | 20.09.1985 | 01.12.1995 | bestyrelse |
Finn Jensen | 20.09.1985 | 01.12.1995 | bestyrelse |