Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-04-14 fjernes Navne: SVALEREDEN CAMPING SÆBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 112, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Direktion: Poul Borup Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Revisor: REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive campingplads på matr. nr. 8 aq Langtved, samt iøvrigt at drive campingvirksomhed og hermed stående forretninger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Vedtægter: 1990-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 fjernes Bestyrelse: Poul Borup Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Bestyrelse: Sven Ivar Ivarsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Direktion: Søren Henning Hoffmann Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Bestyrelse: Anders Keld Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Direktion: Anders Keld Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 112, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Bestyrelse: Anders Keld Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Direktion: Anders Keld Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Navne: SVALEREDEN CAMPING SÆBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)