Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-14 fjernes Navne: MAJBOMS RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Direktion: John Majbom (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Revisor: Hanne Kildahl, REVISIONSFIRMAET ROBIN RAASCHOU POSTBOKS 197 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er rengøring og vinduespolering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Vedtægter: 1990-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 tilføjes Navne: MAJBOMS RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 fjernes Navne: STEEN JØRGENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 fjernes Direktion: Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 fjernes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Bestyrelse: Steen Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Revisor: Finn Høffner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Bestyrelse: Steen Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Direktion: Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Navne: STEEN JØRGENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Revisor: Finn Høffner, REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS, Hanne Kildahl, REVISIONSFIRMAET ROBIN RAASCHOU POSTBOKS 197 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)