Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-08-19 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1986 ÅRHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Revisor: Revisionsaktieselskabet De samvirkende Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Bestyrelse: Hendrik Blok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Direktion: Hans Christian Volmers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand i forbindelse med udstillings- og kongresvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-03 tilføjes Vedtægter: 1986-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Bestyrelse: Hendrik Blok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Direktion: Hans Christian Volmers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1986 ÅRHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Revisor: Revisionsaktieselskabet De samvirkende Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)