Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 3, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Navne: BT-INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-20 fjernes Direktion: Torben Michael Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2011-09-21 tilføjes Direktion: Bjarne Dyreborg-Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2011-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom samt administration af egne og fremmede ejendomme. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-09-21 tilføjes Navne: BT-INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-09-20 fjernes Navne: BT - INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2011-09-21 tilføjes Vedtægter: 2011-09-21 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-09-21 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Direktion: Bjarne Dyreborg-Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1993-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 3, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Direktion: Bjarne Dyreborg-Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Navne: BT - INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)