Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bjerg | 11.10.2021 | direktør |
Irene Rønne Larsen | 08.08.1985 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Christensen | 08.08.1985 | 02.04.1993 | direktør |
Irene Rønne Larsen | 08.08.1985 | 04.12.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viggo Finn Christiansen | 08.08.1985 | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jan Christensen | 08.08.1985 | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Irene Rønne Larsen | 08.08.1985 | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Westergaard | 08.08.1985 | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Benny Bjerg Larsen | 08.08.1985 | 23.07.1992 | bestyrelsesmedlem |