Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-30 fjernes Binavne: OCEAN FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Navne: OCEAN BILFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 6, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Bestyrelse: Lone Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Direktion: Flemming Haugaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 fjernes Bestyrelse: Bernhard Weeke Kørbits (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 fjernes Direktion: Lone Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-07 tilføjes Navne: OCEAN BILFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Navne: OCEAN BÅDFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, samt efter bestyrelsens beslutning, handels- og produktionsvirksomhed indenfor sejlsportssektoren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Vedtægter: 1988-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Navne: OCEAN BÅDFINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 fjernes Navne: OCEAN BILFINANSIERINGSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 fjernes Direktion: Flemming Haugaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 6, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Bestyrelse: Bernhard Weeke Kørbits (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Binavne: OCEAN FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Direktion: Flemming Haugaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Navne: OCEAN BILFINANSIERINGSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Revisor: EJ - HANDEL & HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)