Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Skouman Rasmussen | 05.12.2008 | 30.10.2013 | adm. dir |
Carsten Wandorf | 01.07.2003 | 05.12.2008 | direktion |
Jørgen Poul Jensen | 27.02.2003 | 01.07.2003 | direktion |
Kim Breyen | 21.05.2001 | 27.02.2003 | direktion |
Willy Bent Hansen | 20.09.1985 | 21.05.2001 | direktion |
Bent Peter Hinrichsen | 20.09.1985 | 27.03.1995 | direktion |
Kjeld Henning Pedersen | 20.09.1985 | 22.12.1992 | direktion |
Mogens Jensen | 20.09.1985 | 08.06.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Sørensen | 07.11.2011 | 30.10.2013 | bestyrelse |
Carsten Wandorf | 05.12.2008 | 30.10.2013 | formand |
Eske Dyva | 05.12.2008 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Hugo Rosendahl Jensen | 11.06.2008 | 30.10.2013 | bestyrelse |
Finn Lyders Larsen | 01.07.2003 | 05.12.2008 | formand |
Marianne Dyrhoff Nyegaard | 01.07.2003 | 11.06.2008 | bestyrelse |
Jørgen Poul Jensen | 27.02.2003 | 01.07.2003 | bestyrelse |
Alfred Henry Hansen | 16.01.2002 | 01.07.2003 | bestyrelse |
Kjeld Henning Pedersen | 16.01.2002 | 01.07.2003 | formand |
Kim Breyen | 21.05.2001 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Uffe Steen Mathiesen | 21.05.2001 | 07.01.2002 | formand |
Bent Peter Hinrichsen | 05.07.2000 | 21.05.2001 | bestyrelse |
Willy Bent Hansen | 20.09.1985 | 21.05.2001 | bestyrelse |
Jørn Ejvind Jensen | 20.09.1985 | 21.05.2001 | formand |
Jørgen Henning Nielsen | 20.09.1985 | 05.07.2000 | bestyrelse |
Bent Peter Hinrichsen | 20.09.1985 | 27.03.1995 | bestyrelse |
Vagn Thorup | 20.09.1985 | 22.12.1992 | bestyrelse |
Mogens Jensen | 20.09.1985 | 21.05.1991 | bestyrelse |