Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 86, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Direktion: Bent Corlin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Navne: BOAT LEASE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Revisor: Arne Leo Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 fjernes Direktion: Mogens Pohlmann Dohrenberg Arnskjold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af både og dermed beslæg- tede virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-16 tilføjes Vedtægter: 1986-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 86, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Direktion: Mogens Pohlmann Dohrenberg Arnskjold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Navne: BOAT LEASE INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Revisor: Arne Leo Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)