Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-02-04 fjernes Navne: FLEMMMING O. NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsensvej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Michelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 fjernes Direktion: Flemming Oluf Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsensvej 16, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Michelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Direktion: Flemming Oluf Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Navne: FLEMMMING O. NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Vedtægter: 1985-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)