Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruevej 24, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Bestyrelse: Brian Thoning Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Direktion: Svend Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Navne: MORSØ MØBLER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Revisor: PROJEKT 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Vedtægter: 1996-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Navne: MORSØ MØBLER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-13 fjernes Navne: MORSØ KØKKEN & MØBLER ApS, NYKØBING MORS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-28 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruevej 24, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Thoning Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Direktion: Svend Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Navne: MORSØ KØKKEN & MØBLER ApS, NYKØBING MORS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S, PROJEKT 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)