Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.1990 | 30.05.1990 |
UNDER KONKURS | 02.11.1988 | 29.05.1990 |
NORMAL | 28.08.1985 | 01.11.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Nis Jørn Bennetzen. | 28.08.1985 | 30.05.1990 |
Michael Alexander Rhodin. | 28.08.1985 | 06.07.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
AVIATION & MARINE SUPPLY A/S | 09.12.1987 | 30.10.1991 |
AVIATION & MARINE SUPPLY ApS | 28.08.1985 | 08.12.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller af den samlede bestyrelse | 20.01.1988 | 30.05.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.