Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Batum Hedevej 16, 8830 Tjele (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Batum Hedevej 16, 8830 Tjele (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: Jørgen Søndergaard Larsen (offentliggjort 2005-11-14)
Den 2005-11-13 fjernes Navne: PELSDYRAVLER JØRGEN SØNDERGAARD LARSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1976-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Batum Hedevej 16, 8830 Tjele (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-15 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-15 tilføjes Interessenter: Jørgen Søndergaard Larsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1976-09-15 tilføjes Navne: PELSDYRAVLER JØRGEN SØNDERGAARD LARSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)