Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2006-10-18 fjernes Binavne: VACUUM OIL COMPANY ApS, MOBIL OIL DANMARK, INTERNATIONAL AVIATION & MARINE DIVISION ApS, MOBIL NORTH & EAST EUROPE ApS, MOBIL NORDIC OFFICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 fjernes Navne: MOBIL OIL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og fabrikation af mineralske og andre olieprodukter samt dermed i forbindelse stående virksomhed - dels direkte, dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 tilføjes Vedtægter: 2005-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-16 fjernes Direktion: Henrik Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39-41, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 150, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.480.100,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.267.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 fjernes Bestyrelse: Eirik Hauge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 fjernes Direktion: Bente Engholm Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Binavne: VACUUM OIL COMPANY ApS, MOBIL OIL DANMARK, INTERNATIONAL AVIATION & MARINE DIVISION ApS, MOBIL NORTH & EAST EUROPE ApS, MOBIL NORDIC OFFICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Binavne: VACUUM OIL COMPANY A/S, VACUUM BIL COMPANY ApS, MOBIL OIL DANMARK, INTERNATIONAL AVIATION & MARINE DIVISION A/S, MOBIL NORTH & EAST EUROPE A/S, MOBIL NORDIC OFFICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Navne: MOBIL OIL DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-09 fjernes Navne: MOBIL OIL DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-31 tilføjes Bestyrelse: Bente Engholm Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Anders Møller Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Direktion: Bente Engholm Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Direktion: Anders Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Bestyrelse: Lars Kammer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lawrence Kearns (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Michael Charles Churn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-06 tilføjes Bestyrelse: Jukka Matti Elo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 fjernes Bestyrelse: Harri Petterson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 tilføjes Direktion: Anders Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 fjernes Direktion: Henrik Birk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Charles Churn (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Bestyrelse: Jukka Elo (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-02 fjernes Bestyrelse: Jens Rønholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Bestyrelse: Henrik Juhl Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Bestyrelse: Erik Peter Kvistgaard Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 6.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 fjernes Bestyrelse: Carl Henrik Grundtmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-18 fjernes Direktion: Carl Henrik Grundtmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Krogh Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Bestyrelse: Christian Schneebeli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Direktion: Jukka Matti Elo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 fjernes Direktion: Jørgen Chrisdam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Chrisdam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Bestyrelse: Philippe J.H.E Trepant (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 150, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-07 tilføjes Bestyrelse: Philippe J.H.E Trepant (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Binavne: VACUUM OIL COMPANY A/S, VACUUM BIL COMPANY ApS, MOBIL OIL DANMARK, INTERNATIONAL AVIATION & MARINE DIVISION A/S, MOBIL NORTH & EAST EUROPE A/S, MOBIL NORDIC OFFICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Direktion: Jørgen Chrisdam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-07 tilføjes Navne: MOBIL OIL DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)