Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Basse | 01.09.1985 | 02.10.1991 | direktion |
Jimmy Vitved | 01.09.1985 | 29.10.1990 | direktion |
Ole Hougaard | 01.09.1985 | 11.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Basse | 01.09.1985 | 02.10.1991 | bestyrelse |
Niels Basse | 01.09.1985 | 02.10.1991 | bestyrelse |
Camilla Hagedorn Trolle | 01.09.1985 | 02.10.1991 | bestyrelse |
Anders Basse | 01.09.1985 | 02.10.1991 | bestyrelse |
Peter Sander Larsen | 01.09.1985 | 29.10.1990 | bestyrelse |
Zygmunt Auster | 01.09.1985 | 29.10.1990 | bestyrelse |
Karsten Kielland | 01.09.1985 | 29.10.1990 | bestyrelse |
Svend Olhoff | 01.09.1985 | 29.10.1990 | bestyrelse |
Hans Thygesen | 01.09.1985 | 05.07.1988 | bestyrelse |
Steffen Gulmann | 01.09.1985 | 11.04.1988 | bestyrelse |
Peter Aagaard | 01.09.1985 | 11.04.1988 | bestyrelse |