Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Nielsen(virk.: 16) | 62,50 % | 68,75 % | 68,75 % | 75,00 % |
Klaus Vilstrup(virk.: 48) | 2,08 % | 4,17 % | 6,25 % | 16,67 % |
Niels-Erik Jørgensen(virk.: 6) | 16,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Trine Annette Gorrissen(virk.: 1) | 0 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 16,90 % | 23,95 % | 25,35 % | 33,81 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Trine Annette Gorrissen | ||
Niels-Erik Jørgensen | ||
Preben Nielsen | 01.09.2012 | Holløse Mølle Vej 5, 4700 Næstved |
Klaus Vilstrup | 01.11.2018 | Frederik VI's Alle 2, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Mebre Wolt | 40982795 | Aktiv | Andre post- og kurertjenester (532000) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.09.1985 (3594 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Twins of June I/S | 42536296 |
TWINSPIRIT.DK ApS | 32447503 |
TWINSPIRIT ApS | 32447503 |
Twin spirits Holding ApS | 41873140 |
Twins Service v/Melinda Dunai | 35613498 |
Twintale Entertainment | 38963635 |
TWINTECH INSTALLATION ApS | 31484073 |
Twin Top Salon v/Ali M Maanaki | 29374309 |
Twin Transition ApS | 42528390 |
TW Invest | 41690526 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Preben Nielsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
Klaus Vilstrup(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 8 | 26 | 3 |
Niels-Erik Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Trine Annette Gorrissen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 34 % | 39 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Nielsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 6 | 1 | 1 |
Klaus Vilstrup(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 4 | 2 | 15 |
Niels-Erik Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 4 | 0 |
Trine Annette Gorrissen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 53 | 12 | 7 | 16 |
Pct. | 60 % | 14 % | 8 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |