Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Binavne | ||||
Formål | Hvidhvask | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 1996-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EJEND. VESTERGARDSVEJ 8 V/P/R MEGA CENTRET NÆSTVED. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2023-09-07 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-09-06 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Binavne: Erhvervscenter Urban A/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb, salg og udlejning af fast ejendom, ejendomsudvikling samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-10 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983, Elsebeth Koldkjær Jungersen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-01-09 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-01-10 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen, Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2022-01-09 fjernes Reelle ejere: Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen, Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-01-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-02 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Ernst Michaelsen (næstformand) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-15 fjernes Bestyrelse: Caroline Tita Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Ernst Michaelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Elsebeth Koldkjær Jungersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-15 fjernes Direktion: Ernst Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2018-01-02 fjernes Legale ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983, Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen, Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Ejler Rasmussen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-13 tilføjes Bestyrelse: Caroline Tita Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-13 fjernes Bestyrelse: Birthe Anette Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 3., 1256 København K (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2005-09-28)
Den 2005-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-12-20 tilføjes Reelle ejere: Camilla Ellen Rasmussen, Caroline Tita Rasmussen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2000-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-17 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-28 tilføjes Bestyrelse: Birthe Anette Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-28 fjernes Bestyrelse: Christer Ahlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-28 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Revisor: Niels Gustav Hedeager Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Bestyrelse: Christer Ahlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-31 fjernes Bestyrelse: Erik Bernhard Pfeiffer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 1995-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller af en direktør (offentliggjort 2021-06-03)
Den 1995-04-05 tilføjes Vedtægter: 1995-04-05 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 1995-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Bestyrelse: Arne Skovbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-05 fjernes Direktion: Carl Ejler Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-27 tilføjes Legale ejere: A/S AF 26.10.1983 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 1990-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 26.828.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-02 fjernes Bestyrelse: Dorthe Kirsten Bitsch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-02 fjernes Direktion: Poul Lomholt Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-02 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Bestyrelse: Palle Ulstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-07 fjernes Direktion: Hans Martin Bach Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-07 fjernes Revisor: Niels Christian Bjerregaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 26.828.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Bestyrelse: Palle Ulstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-09-01 tilføjes Direktion: Hans Martin Bach Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Navne: PENGE IN-VEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-09-01 tilføjes Revisor: Niels Christian Bjerregaard, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Niels Gustav Hedeager Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)