Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-12-03 fjernes Navne: CONTI-INVEST I A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Bestyrelse: Bendt Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Direktion: Hans Hilmer Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-08 tilføjes Vedtægter: 1992-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Bestyrelse: Poul Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Direktion: Hans Hilmer Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Navne: CONTI-INVEST I A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)