Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 3, 8870 Langå (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Interessenter: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: svend.aage.jensen@outlook.dk (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: SAJ Rådgivning v/Svend Aage Jensen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2011-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-30 fjernes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-30 fjernes Interessenter: Svend Aage Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2011-04-30 fjernes Navne: GÅRDEJER SVEND AAGE JENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 1985-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 2, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-10 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-10 tilføjes Interessenter: Svend Aage Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1985-07-10 tilføjes Navne: GÅRDEJER SVEND AAGE JENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)