Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Bay Nielsen | 01.09.1985 | 03.02.1989 | direktion |
Erling Møller Christensen | 01.09.1985 | 24.08.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Winni Lissy Nielsen | 01.09.1985 | 03.02.1989 | bestyrelse |
Svend Bay Nielsen | 01.09.1985 | 03.02.1989 | bestyrelse |
Svend Peder Falk-Rønne | 01.09.1985 | 08.07.1988 | bestyrelse |
Per Sloth | 01.09.1985 | 24.08.1987 | bestyrelse |
Carl Birger Nielsen | 01.09.1985 | 24.08.1987 | bestyrelse |
Erling Møller Christensen | 01.09.1985 | 24.08.1987 | bestyrelse |