Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1993 | 01.10.1993 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.1992 | 30.09.1993 |
NORMAL | 26.06.1985 | 30.12.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Alex Michael Ankjær-Jensen. | 26.06.1985 | 01.10.1993 |
FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S | 26.06.1985 | 08.05.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ANPARTSSELSKABET LUNDELY 6, HELLERUP | 04.07.1991 | 01.10.1993 |
MARTIN BØRGESEN ApS | 26.06.1985 | 03.07.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 28.06.1991 | 01.10.1993 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.