Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 1997-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TSG ApS. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2002-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSJÆLLANDS DIESEL A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2002-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VRT A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2003-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCT TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2005-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: GILLELEJE EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2006-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCT Ejendomme A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2007-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SKÆVINGEGÅRD JORDDEPONI ApS. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2016-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Parnasvej af 2016 ApS. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R E M C O A/S. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-15 tilføjes Legale ejere: CBP Finans ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-15 fjernes Legale ejere: HC Finans ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-14 fjernes Legale ejere: CBP Finans ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-15 tilføjes Reelle ejere: Hanne Bødker-Petersen, Christian Bødker-Petersen (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-03-15 fjernes Reelle ejere: Henning Bødker Christiansen (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-14 fjernes Reelle ejere: Hanne Bødker-Petersen, Christian Bødker-Petersen (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-03-13 tilføjes Direktion: Christian Bødker-Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 fjernes Direktion: Henning Bødker Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeholm Alle 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeholm Alle 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-09-21 tilføjes Binavne: Gilleleje Transport ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-16 tilføjes Navne: S C T Holding ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 fjernes Navne: GILLELEJE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-16 tilføjes Vedtægter: 2022-09-16 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeholm Alle 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 21-23, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber, som driver handels-, fabrikations-, transport- og reparationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: CBP Finans ApS, HC Finans ApS, HBP Finans ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2016-01-27 fjernes Legale ejere: Henning Bødker Christiansen (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-28 tilføjes Reelle ejere: Hanne Bødker-Petersen, Christian Bødker-Petersen, Henning Bødker Christiansen, Hanne Bødker-Petersen (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2016-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 21-23, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 21-23, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2002-12-23)
Den 2005-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2005-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2005-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-21 tilføjes Vedtægter: 2005-10-21 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2002-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 21-23, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2002-12-23)
Den 2002-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 25, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-26 tilføjes Legale ejere: Henning Bødker Christiansen (offentliggjort 2016-01-29)
Den 1985-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 25, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-04 tilføjes Direktion: Henning Bødker Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 1985-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-04 tilføjes Navne: GILLELEJE TRANSPORT ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 1985-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 1985-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 1985-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-06-04 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)