Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Sørensen | 15.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejnar Lange | 10.09.1985 | 15.03.2021 | adm. dir |
Hans Henrik la Cour | 10.09.1985 | 04.12.1996 | direktør |
Hans Winge | 10.09.1985 | 01.07.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tinna Ladefoged Christensen | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Gunner Jensen | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 15.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Ulrik la Cour | 10.09.1985 | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ejnar Lange | 10.09.1985 | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik la Cour | 10.09.1985 | 15.03.2021 | formand |
Ove Kousholt Højer | 10.09.1985 | 04.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Arne Larsen | 10.09.1985 | 20.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Winge | 10.09.1985 | 01.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Karl Gunnar Stenstrom | 10.09.1985 | 08.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jan Oluf Bertil Bjorck | 10.09.1985 | 28.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Goran Vrethammar | 10.09.1985 | 28.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Knut Tom Arne Almgren | 10.09.1985 | 09.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Søren Valdemar Svend Meisling | 10.09.1985 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Bjorn Jonsson | 10.09.1985 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Peter Suter | 10.09.1985 | 21.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Gerhard Lerch | 10.09.1985 | 14.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
Sture Olof Carlson | 10.09.1985 | 14.10.1988 | bestyrelsesmedlem |