Formål |
---|
Selskabets formål er at tilbyde salgs- og distributionstjenester i Danmark på vegne af sine tilknyttede selskaber i Europa. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 26.05.2014 (3784 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 10.09.1985 (14269 dage). |
Branche |
---|
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6121 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700) | 01.01.2008 | |
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (513700) | 15.12.2004 | 31.12.2007 |
Forarbejdning af te og kaffe (158600) | 10.09.1985 | 14.12.2004 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 25.11.1991 (12002 dage). |
Revisor |
---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 01.07.2011 (4844 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.07.2011 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 18.05.2006 | 01.07.2011 |
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | 10.09.1985 | 18.05.2006 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 10.09.1985 (14269 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
mnyholm@mdlz.com | 01.07.2013 | 19.06.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin levetid. |
Telefonnummer |
---|
43969622. |
Sidst opdateret den 03.10.2000 og angivet som gældende fra 25.08.2000 (8806 dage). |
Navne |
---|
MONDELEZ DANMARK ApS. |
Sidst opdateret den 30.04.2013 og angivet som gældende fra 29.04.2013 (4176 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
MONDELEZ DANMARK ApS | 29.04.2013 | |
KRAFT FOODS DANMARK ApS | 23.03.2000 | 28.04.2013 |
KRAFT FREIA MARABOU ApS | 24.03.1995 | 22.03.2000 |
KRAFT JACOBS SUCHARD ApS | 28.01.1995 | 23.03.1995 |
KRAFT GENERAL FOODS ApS | 25.06.1994 | 27.01.1995 |
SKANDINAVISK KAFFEKOMPAGNI ApS | 22.11.1991 | 24.06.1994 |
SKANDINAVISK KAFFEKOMPAGNI A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
Binavne |
---|
FREIA CHOKOLADE ApS. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 25.11.1991 (12002 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
FREIA CHOKOLADE ApS | 25.11.1991 | |
HEINRICH JESSENS CHOKOLADEFABRIK ApS | 25.11.1991 | |
CADBURY STIMOROL DANMARK ApS | 25.11.1991 | 02.10.2023 |
STIMOROL DANMARK ApS | 25.11.1991 | 02.10.2023 |
ALI KAFFE ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
JACOBS SUCHARD ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
KARAT KAFFE ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
KARAT KAFFE CATERING ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
KARAT KAFFE ÅRHUS ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
SKANDINAVISK KAFFEKONPAGNI ApS | 25.11.1991 | 29.06.2015 |
ANPARTSSELSKABET AF DEN 7. MARTS 1908 | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ANPARTSSELSKABET EMANUEL PETERSEN | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ANPARTSSELSKABET NORDISK KAFFEKOMPAGNI | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
AXEL PETERSEN & FRITSCHE ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
CAFCA KAFFE ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
CHR. KNUDSTRUPS EFTF. ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
DANSK KAFFERISTERI ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
FORENEDE KAFFEKOMPAGNIER ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
FR. BRORSEN, AALBORG KAFFE & THEHANDEL ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
HOLSTEBRO KAFFERISTERI ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT FOODS DANMARK HOLDING ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT FOODS INTERNATIONAL ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT FREIA MARABOU ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT FREIA MARABOU DANMARK ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT GENERAL FOODS ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
KRAFT JACOBS SUCHARD ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
MARTIN DYRBYE ANPARTSSELSKAB | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
MONDELEZ INTERNATIONAL ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
P. CLAUSEN ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
PETER JENSEN ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
SKANDINAVISK KAFFE- OG KAKAO-KOMPAGNI ANPARTSSELSKAB | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
SPEDITO ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ÅBENRÅ KAFFERISTERI ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ØKA KAFFE ApS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ØSTJYDSK KAFFEKOMPAGNI ApS, AARHUS | 25.11.1991 | 29.04.2013 |
ESTRELLA ApS | 25.11.1991 | 21.10.2008 |
AKTIESELSKABET AF DEN 7. MARTS 1908 | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
AKTIESELSKABET EMANUEL PETERSEN | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
AKTIESELSKABET NORDISK KAFFEKOMPAGNI | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
AXEL PETERSEN & FRITSCHE A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
CAFCA KAFFE A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
CHR. KNUDSTRUPS EFTF. A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
FR. BRORSEN, AALBORG KAFFE & THEHANDEL A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
HOLSTEBRO KAFFERISTERI A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
KARAT KAFFE A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
KARAT KAFFE CATERING A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
KARAT KAFFE ÅRHUS A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
MARTIN DYRBYE AKTIESELSKAB | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
P. CLAUSEN A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
SKANDINAVISK KAFFE- OG KAKAO-KOMPAGNI AKTIESELSKAB | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
ÅBENRÅ KAFFERISTERI A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
ØKA KAFFE A/S | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
ØSTJYDSK KAFFEKOMPAGNI A/S, AARHUS | 10.09.1985 | 21.11.1991 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Morten Pedersen, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Christel Lærkholm Hansen, af Morten Pedersen i forening med Christel Lærkholm Hansen, eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 12.06.2024 og angivet som gældende fra 12.06.2024 (114 dage). |
Fortolkning (4 tegningsmuligheder) |
---|
helle birgitte torp pedersen + morten pedersen |
helle birgitte torp pedersen + christel lærkholm hansen |
morten pedersen + christel lærkholm hansen |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Morten Pedersen, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Christel Lærkholm Hansen, af Morten Pedersen i forening med Christel Lærkholm Hansen, eller af den samlede bestyrelse | 12.06.2024 | |
Selskabet tegnes af Hans Peter Aandstad i forening med Helle Birgitte Torp Pedersen, af Hans Peter Aandstad i forening med Morten Pedersen, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Morten Pedersen, eller af den samlede bestyrelse | 01.05.2024 | 11.06.2024 |
Selskabet tegnes af Hans Peter Aandstad i forening med Helle Birgitte Torp Pedersen, af Hans Peter Aandstad i forening med Susan Ahrend Moos, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Susan Ahrend Moos, eller af den samlede bestyrelse | 02.05.2023 | 30.04.2024 |
Selskabet tegnes af Hans Peter Aandstad i forening med Helle Birgitte Torp Pedersen, af Hans Peter Aandstad i forening med Randi Stenmann Hansen, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Randi Stenmann Hansen, eller af den samlede bestyrelse | 03.03.2023 | 01.05.2023 |
Selskabet tegnes af Gianfranco Gabrieli i forening med Helle Birgitte Torp Pedersen, af Gianfranco Gabrieli i forening med Randi Stenmann Hansen, af Helle Birgitte Torp Pedersen i forening med Randi Stenmann Hansen, eller af den samlede bestyrelse | 04.03.2020 | 02.03.2023 |
Selskabet tegnes af Gianfranco Gabrieli i forening med Jan Henrik Johansen, af Gianfranco Gabrieli i forening med Randi Stenmann Hansen, af Jan Henrik Johansen i forening med Randi Stenmann Hansen, eller af den samlede bestyrelse | 23.03.2018 | 03.03.2020 |
Selskabet tegnes af Jonas Magnusson i forening med Jan Henrik Johansen, af Jonas Magnusson i forening med Randi Stenmann Hansen, af Jan Henrik Johansen i forening med Randi Stenmann Hansen, eller af den samlede bestyrelse | 09.11.2017 | 22.03.2018 |
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse | 08.11.2017 | 08.11.2017 |
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse | 26.05.2014 | 07.11.2017 |
Bibranche |
---|
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer. |
Sidst opdateret den 08.01.2008 og angivet som gældende fra 02.01.2008 (6120 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer | 02.01.2008 | |
Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik | 15.12.2004 | 30.12.2007 |
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier | 10.09.1985 | 14.12.2004 |