Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-08-13 fjernes Navne: FORM ASSURANCE AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 2, 1115 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Bestyrelse: Per Storhaug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Bestyrelse: Stig Bendtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Direktion: Peter Jørgen Hæstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Direktion: Per Storhaug (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-agentur og forsikringsmæglervirksomhed samt anden i den forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Vedtægter: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Ovesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Direktion: Henrik Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-28 tilføjes Navne: FORM ASSURANCE AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Navne: JESPER NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 tilføjes Navne: JESPER NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Navne: MAGTUM EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Direktion: Per Storhaug (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Direktion: Jesper Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Revisor: LOUIS DAM, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 2, 1115 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ovesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Direktion: Jesper Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Navne: MAGTUM EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Revisor: LOUIS DAM, REVISIONSAKTIESELSKAB, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)