Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Hans Erik Larsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-09 tilføjes Legale ejere: Hans Erik Larsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåselandsvej 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 19, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2010-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hel@helsinge-autolager.dk (offentliggjort 2010-04-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 19, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 19, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1992-02-10 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2020-03-23)
Den 1992-02-10 fjernes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 19, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-26 tilføjes Direktion: Hans Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive autoforhandling samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-26 tilføjes Navne: HELSINGE AUTOLAGER/HANS E. LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 1985-06-26 tilføjes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Vedtægter: 1985-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)