Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1997-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HIKE ApS. (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2008-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOLDINGBO ApS. (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KLITPARKEN. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Golfvej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-30 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: golfvej@gmail.com (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Vedtægter: 2013-09-25 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-12 tilføjes Legale ejere: John Mogensbjerg Jensen, Conny Jensen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2012-07-12 tilføjes Reelle ejere: John Mogensbjerg Jensen, Conny Jensen (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2005-10-24 tilføjes Direktion: John Mogensbjerg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-24 fjernes Direktion: Conny Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golfvej 27, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2005-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 11, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET HAVDIGEVEJ 2. ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Direktion: Conny Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Per Birkemose Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevangen 11, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-20 tilføjes Direktion: Per Birkemose Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-20 tilføjes Navne: ÅÆØ 61 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-08-20 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET HAVDIGEVEJ 2. ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)