Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-06-30 fjernes Navne: HANDELS- OG FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 4/12 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Billesborgvej 57-59, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Bestyrelse: Ole Vagn Koch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Direktion: Ole Vagn Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-20 tilføjes Vedtægter: 1986-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billesborgvej 57-59, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Bestyrelse: Ole Vagn Koch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Direktion: Ole Vagn Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Navne: HANDELS- OG FINANSIERINGSANPARTSSELSKABET AF 4/12 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)