Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Binavne |
Den 2024-09-13 fjernes Bestyrelse: Anne Katrine Braagaard Harders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-20 tilføjes Bestyrelse: Andreas Rahlf Hauptmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Torsten Asbjørn Andersen (næstformand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Dorthe Barsøe (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ulla Malene Brandt Bonnesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-02-28 fjernes Bestyrelse: Pia Rost Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Nina Kovsted Helk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Nygård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Torsten Asbjørn Andersen (næstformand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Bestyrelse: Anne Katrine Braagaard Harders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2021-03-24 fjernes Bestyrelse: Sigmund Jan Grzymala-Lubanski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 10, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 10, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Lars Holmbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 10, 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2018-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-07 tilføjes Hjemmeside: www.dac.dk (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dac.dk (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Brøndum Klein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Mette Kynne Frandsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-01 fjernes Bestyrelse: Sven Koefoed-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-11 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nygård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-03 tilføjes Bestyrelse: Sven Koefoed-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-03 fjernes Bestyrelse: Niels Otto Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Formål: Fondens formål er at være formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og byggeriet som erhverv og at øge interessen og forståelsen for kvaliteten af de fysiske omgivelser. Fondens virksomhed skal være rettet mod såvel fagfolk som den brede befolkning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 6.692.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Vedtægter: 2013-03-19 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-07 tilføjes Bestyrelse: Mette Kynne Frandsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-07 fjernes Bestyrelse: Erik Ross Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-26 tilføjes Bestyrelse: Sigmund Jan Grzymala-Lubanski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-26 fjernes Bestyrelse: Finn Carsten Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 fjernes Direktion: Sanne Lindhardt Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Lars Holmbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Otto Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-25 tilføjes Bestyrelse: Mathilde Gry Serup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-25 fjernes Bestyrelse: Solveig Bergmann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-15 tilføjes Bestyrelse: Solveig Bergmann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Carsten Lauritzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 fjernes Bestyrelse: Ellen Charlotte Salvesen Sahl-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-13 fjernes Bestyrelse: Anne Beim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2007-11-13 tilføjes Bestyrelse: Sanne Lindhardt Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-13 fjernes Bestyrelse: Sanne Lindhardt Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-13 tilføjes Direktion: Sanne Lindhardt Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.692.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-01 tilføjes Navne: DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND) (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-01-31 fjernes Navne: FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: doc@gammeldok.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Beim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-01 fjernes Bestyrelse: Marianne Ingvartsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-19 fjernes Bestyrelse: Lene Tranberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-05 fjernes Revisor: Jan Grothen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-16 tilføjes Bestyrelse: Ole Bajda Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: doc@gammeldok.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Kent Martinussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-01 fjernes Direktion: Jørgen Holger Nue Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Elisabeth Stallknecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-15 fjernes Bestyrelse: Karin Benthe Peitersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Gudmund Axelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Michael Kristian Wittrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Tranberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-07-31 fjernes Bestyrelse: Gøsta Thøger Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-14 tilføjes Navne: FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-13 fjernes Binavne: FONDEN GL.DOK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Direktion: Annette Blegvad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-09 fjernes Bestyrelse: Bent Fjord (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-09 fjernes Direktion: Flemming Magnus Hertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)