Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-02-22 fjernes Navne: A - K INVESTERING AF 1 APRIL 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangebovej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Revisor: Anders Kronborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-21 fjernes Direktion: Kjeld Thørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 fjernes Direktion: Ann Helle Thørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 fjernes Revisor: Henning Emil Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangebovej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Direktion: Ann Helle Thørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og investere i fast ejendom, specielt erhvervsejendomme, og virksom- heder samt butiksdrift og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Navne: A - K INVESTERING AF 1 APRIL 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Revisor: Henning Emil Birkehøj, Anders Kronborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Vedtægter: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)